JESUS IS LORD MINISTRIES

Rhif yr elusen: 1115024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Jesus is Lord Ministry aims to preach the good news of our Lord Jesus Christ in the whole world. The ministry also aims to help those who are in need to be helped. The main goal for the ministry is to help people to know 'why Jesus Christ came on this planet earth'. Then for them to decide if they want to accept Jesus Christ as their saviour by peace not by force because He came for peace.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Llundain
  • Haringey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Mehefin 2006: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Desire Mbabaali Ymddiriedolwr 13 December 2024
Dim ar gofnod
SAMUEL OHENE-APRAKU Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MR J KABUNGA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ABDNUL HAKIIMU SEMAKULA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/01/2017 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2024 07 Mawrth 2025 126 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2023 07 Mawrth 2025 492 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2022 07 Mawrth 2025 857 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2021 07 Mawrth 2025 1222 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1670 diwrnod
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1670 diwrnod
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
22
George Lansbury House
Progress Way
LONDON
N22 5PD
Ffôn:
07470736642
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael