REPRIEVE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are an international legal action charity that uses strategic interventions to end the use of the death penalty globally, and to end extreme human rights abuses carried out by states in the context of the so-called "war on terror".
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£3,581,757
Roddion a chymynroddion | £1.79m | |
Weithgareddau elusennol | £1.77m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £23.98k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,536,042
Codi arian | £369.41k | |
Weithgareddau elusennol | £3.17m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £61,519 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £369.41k | |
Gwariant elusennol | £3.17m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £45.72k |
Pobl

42 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cenia
- India
- Indonesia
- Malawi
- Malaysia
- Pakistan
- Tanzania
- Unol Daleithiau
- Yemen
- Yr Aifft
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nawaz Mohammed Hanif | Ymddiriedolwr | 16 January 2025 |
|
|
||||
Helen Marshall | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Rupert Welchman | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Harisimran Arora-Lalani | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Matthew McGregor | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Christopher Duckett | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Luca Bosatta | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Lady Elish Angiolini | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|||||
Jane Elaine Tenenbaum | Ymddiriedolwr | 18 September 2020 |
|
|
||||
Stephen Kinsella | Ymddiriedolwr | 23 October 2019 |
|
|||||
ALEXANDRA PRINGLE | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||
AYESHA HAZARIKA | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.85m | £3.31m | £3.58m | £3.60m | £3.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.94m | £3.31m | £3.48m | £3.72m | £3.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £180.74k | £120.27k | £148.73k | £131.99k | £61.52k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.57m | £1.51m | £1.70m | £1.59m | £1.79m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.36k | £3.22k | £3.07k | £220 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.27m | £1.77m | £1.80m | £2.00m | £1.77m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.69k | £5.81k | £3.55k | £8.31k | £23.98k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £23.47k | £72.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.33k | £38.18k | £55.00k | £62.24k | £156.58k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.55m | £2.96m | £3.10m | £3.33m | £3.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £385.80k | £352.61k | £375.33k | £387.40k | £369.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.57k | £38.20k | £42.36k | £42.37k | £46.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £38.12k | £26.87k | £46.06k | £24.01k | £7.97k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.62m | £2.51m | £2.20m | £1.84m | £1.86m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.13m | £1.08m | £672.64k | £409.12k | £374.67k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11 APR 2006 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 15 DEC 2011 as amended on 31 Jan 2024
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE HUMAN RIGHTS (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS) THROUGHOUT THE WORLD WITH A FOCUS ON THE USE OF THE DEATH PENALTY IN CONTRAVENTION OF ARTICLE 3, THE RIGHT TO LIFE, LIBERTY AND SECURITY OF PERSON, AND ARTICLES 5-11, THE RELATED RIGHTS TO EQUAL TREATMENT, A FAIR TRIAL AND FREEDOM FROM TORTURE OR CRUEL, INHUMAN DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT. THIS OBJECT WILL BE ACHIEVED THROUGH CASEWORK, ADVOCACY AND OUTREACH, BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: 1.1 OBTAINING REDRESS FOR THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE, INCLUDING PROVIDING LEGAL ADVICE, LEGAL REPRESENTATION, CASE INVESTIGATION AND OTHER ASSISTANCE TO INDIVIDUALS FACING THE DEATH PENALTY AND OTHER RELATED ABUSES OF HUMAN RIGHTS; 1.2 RELIEVING NEED AMONG THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE SUCH AS THE DEATH PENALTY, THROUGH LEGAL ADVICE, REPRESENTATION, INVESTIGATION AND OTHER ASSISTANCE, INCLUDING WITH REGARD TO INHUMANE CONDITIONS IN PRISON OR ON DEATH ROW; 1.3 MONITORING ABUSES OF HUMAN RIGHTS INCLUDING IMPOSITION OF THE DEATH PENALTY; 1.4 EDUCATING THE PUBLIC ABOUT HUMAN RIGHTS AND THE DEATH PENALTY; 1.5 EDUCATING AND TRAINING LEGAL AND OTHER PROFESSIONALS WHO PROVIDE ASSISTANCE TO PEOPLE FACING THE DEATH PENALTY AND OTHER ABUSES OF HUMAN RIGHTS; 1.6 PROVIDING TECHNICAL ADVICE TO GOVERNMENT AND OTHERS ON HUMAN RIGHTS MATTERS, ESPECIALLY THOSE PERTAINING TO THE USE OF THE DEATH PENALTY; 1.7 CONTRIBUTING TO THE SOUND ADMINISTRATION OF HUMAN RIGHTS LAW, WITH A FOCUS ON THE DEATH PENALTY; 1.8 COMMENTING ON PROPOSED HUMAN RIGHTS LEGISLATION AS IT RELATES TO THE DEATH PENALTY AND OTHER RELATED ISSUES; 1.9 RAISING AWARENESS OF HUMAN RIGHTS ISSUES, ESPECIALLY THOSE RELATING TO THE DEATH PENALTY; 1.10 RESEARCH INTO HUMAN RIGHTS ISSUES SURROUNDING USE OF THE DEATH PENALTY AND OTHER ABUSES OF HUMAN RIGHTS; 1.11 PROMOTING PUBLIC SUPPORT FOR HUMAN RIGHTS RELATED TO THE DEATH PENALTY; 1.12 PROMOTING RESPECT FOR HUMAN RIGHTS RELATED TO THE DEATH PENALTY AMONG INDIVIDUALS AND CORPORATIONS; 1.13 INTERNATIONAL ADVOCACY OF HUMAN RIGHTS RELATING TO THE DEATH PENALTY; 1.14 ELIMINATING INFRINGEMENTS OF HUMAN RIGHTS RELATING TO THE DEATH PENALTY. 2. TO RELIEVE THE POVERTY, SUFFERING AND DISTRESS OF PERSONS AND THE FAMILIES OF PERSONS FACING THE DEATH PENALTY AND OTHER RELATED HUMAN RIGHTS VIOLATIONS THROUGHOUT THE WORLD, WHO FOR REASONS FO THEIR POVERTY ARE IN NEED OF LEGAL REPRESENTATION OR OTHER ASSISTANCE
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO BOX 78292
London
E1W 9SS
- Ffôn:
- 02075538140
- E-bost:
- info@reprieve.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window