ymddiriedolwyr ACTION FOR REFUGEES IN LEWISHAM
Rhif yr elusen: 1116344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gareth Redmond-King | Cadeirydd | 20 November 2019 |
|
|
||||
HASAN KHALIFAH | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Karleen Richards | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Lorna Sarah Barron | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Neil Denis Walker | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Kirsten Rebecca Wildgoose | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Kathleen Anne Bride Commons | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Margaret Ruth Gravelle | Ymddiriedolwr | 31 July 2018 |
|
|
||||
Divaughn Burnett | Ymddiriedolwr | 30 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.