Hanes ariannol NVISION (IN UNITY)

Rhif yr elusen: 1114962
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £15.20k £14.52k £11.84k £4.28k £3.58k
Cyfanswm gwariant £13.01k £13.59k £10.25k £8.88k £13.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A N/A