Hanes ariannol Recycling Lives Charity

Rhif yr elusen: 1116562
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.22m £2.30m £2.13m £2.67m £2.47m
Cyfanswm gwariant £2.03m £1.56m £1.78m £2.33m £2.82m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £22.76k £151.44k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £238.99k £341.94k £156.43k £240.94k £153.15k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £679.40k £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.98m £1.28m £1.54m £2.43m £2.02m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £42.77k
Incwm - Arall £0 £0 £433.68k £0 £255.73k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.98m £1.55m £1.77m £2.33m £2.82m
Gwariant - Ar godi arian £44.77k £16.16k £11.84k £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £46.90k £88.20k £50.85k £79.73k £155.98k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0