Recycling Lives Charity

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of Accommodation, Education, Training, Employment Opportunities and Financial Support and support services to individuals
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Cyfanswm incwm:
£2,470,532
Roddion a chymynroddion | £153.15k | |
Weithgareddau elusennol | £2.02m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £42.77k | |
Arall | £255.73k |
Cyfanswm gwariant:
£2,819,032
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £2.82m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £2.82m |
Pobl

62 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 31 Hydref 2006: Cofrestrwyd
- RECYCLING LIVES (PRESTON) LIMITED (Enw blaenorol)
- RECYCLING LIVES (UK) LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN BRYAN TAYLOR | Cadeirydd |
|
||||||
Caroline Whalley-Hunter | Ymddiriedolwr | 02 April 2021 |
|
|
||||
Nicola Whittle | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||
CHARLES JACKSON | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|
||||
BRIAN JOHN MAYNE | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
DAMIEN SNAPE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.22m | £2.30m | £2.13m | £2.67m | £2.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.03m | £1.56m | £1.78m | £2.33m | £2.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £22.76k | £151.44k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £238.99k | £341.94k | £156.43k | £240.94k | £153.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £679.40k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.98m | £1.28m | £1.54m | £2.43m | £2.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £42.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £433.68k | £0 | £255.73k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.98m | £1.55m | £1.77m | £2.33m | £2.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.77k | £16.16k | £11.84k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.90k | £88.20k | £50.85k | £79.73k | £155.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £248.37k | £258.22k | £239.20k | £155.35k | £109.63k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £885.30k | £1.38m | £1.59m | £1.92m | £2.11m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £930.06k | £692.20k | £535.20k | £342.00k | £836.13k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 28 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 28 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13 APR 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04 JUL 2006 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 23 MAY 2008 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 15 OCT 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 15 OCT 2019
Gwrthrychau elusennol
1.1 THE PROMOTION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF URBAN OR RURAL REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION (AND IN PARTICULAR, BUT NOT LIMITED TO, LANCASHIRE) BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: 1.1.1 THE RELIEF OF POVERTY IN SUCH WAYS AS MAY BE THOUGHT FIT; 1.1.2 THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT IN SUCH WAYS AS MAY BE THOUGHT FIT, INCLUDING ASSISTANCE TO FIND EMPLOYMENT; 1.1.3 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, TRAINING OR RETRAINING, PARTICULARLY AMONG UNEMPLOYED PEOPLE, AND PROVIDING UNEMPLOYED PEOPLE WITH WORK EXPERIENCE; 1.1.4. THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, TECHNICAL ASSISTANCE, OR BUSINESS ADVICE OR CONSULTANCY IN ORDER TO PROVIDE TRAINING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR UNEMPLOYED PEOPLE IN CASES OF FINANCIAL OR OTHER CHARITABLE NEED THROUGH HELP: I.1.4.1 IN SETTING UP THEIR OWN BUSINESS, OR 1.1.4.2 TO EXISTING BUSINESSES 1.1.5 THE CREATION OF TRAINING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES BY THE PROVISION OF WORKSPACE, BUILDINGS AND/OR LAND FOR USE ON FAVOURABLE TERMS; 1.1.6 THE PROVISION OF HOUSING FOR THOSE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED AND THE IMPROVEMENT OF HOUSING IN THE PUBLIC SECTOR OR IN CHARITABLE OWNERSHIP PROVIDED THAT SUCH POWER SHALL NOT EXTEND TO RELIEVING ANY LOCAL AUTHORITIES OR OTHER BODIES OF A STATUTORY DUTY TO PROVIDE OR IMPROVE HOUSING; 1.1.7 THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT OR PROVISION OF PUBLIC AMENITIES; 1.1.8 THE PRESERVATION OF BUILDINGS OR SITES OF HISTORIC OR ARCHITECTURAL IMPORTANCE; 1.1.9 THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES FOR THE PUBLIC AT LARGE AND/OR THOSE WHO, BY REASONS OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, HAVE NEED OF SUCH FACILITIES; 1.1.10 THE PROTECTION OR CONSERVATION OF THE ENVIRONMENT; 1.1.11 THE PROMOTION OF PUBLIC SAFETY AND PREVENTION OF CRIME; AND 1.1.12 SUCH OTHER MEANS AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED SUBJECT TO THE PRIOR CONSENT OF THE CHARITY COMMISSION FOR ENGLAND AND WALES.
Maes buddion
IN PARTICULAR, LANCASHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1a Essex Street
Preston
Lancashire
PR1 1QE
- Ffôn:
- 01772654321
- E-bost:
- changelives@recyclinglives.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window