RIDEAWAY TRUST

Rhif yr elusen: 1115468
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Since the charity started we bought 94 electric wheelchairs, 52 manual wheelchairs and about 42 4 wheel walkers in abourt 4 yrs. Done 20-30 repairs, supply radar, keys free to our customers and other people if needed. If this will help we wish to thank you. The rideaway trust and all the trustees.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2014

Cyfanswm incwm: £2,851
Cyfanswm gwariant: £2,060

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Gorffennaf 2006: Cofrestrwyd
  • 09 Mehefin 2017: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cyfanswm Incwm Gros £4.81k £3.74k £3.36k £4.65k £2.85k
Cyfanswm gwariant £3.31k £2.64k £1.89k £3.31k £2.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2016 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2016 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2015 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2015 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2014 02 Chwefror 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2014 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2013 11 Ebrill 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2013 Not Required