Hanes ariannol SHOREHAM AND DISTRICT MENTAL HEALTH ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1114956
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £261.82k | £235.23k | £273.00k | £294.89k | £150.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £312.38k | £250.69k | £287.84k | £316.65k | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £213.32k | £229.32k | N/A | £250.04k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £225.29k | N/A | £120.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.