RIPPLES FOUNDATION UK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RIPPLES FOUNDATION UK WORKS WITH BME WOMEN SUFFERING OR AT RISK OF DOMESTIC ABUSE; HELPING THEM BACK INTO WORK.WE WORK WITH PARTNERS TO PROMOTE RACIAL COHESION AND CELEBRATE DIVERSITY. WORK WITH WOMEN IN AFRICAN VILLAGES, SETTING UP SUSTAINABLE VILLAGE ENTERPRISES, PROVIDING INFORMATION AND OFFERING MEDICAL SUPPORT
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
- Llundain Fwyaf
- Ghana
- Nigeria
Llywodraethu
- 08 Tachwedd 2006: Cofrestrwyd
- 19 Mai 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- BME CONCERN (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £151.51k | £211.30k | £286.78k | £191.70k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £135.37k | £208.88k | £296.87k | £241.74k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2017 | 30 Gorffennaf 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15/07/2005 AS AMENDED ON 13/08/2006 AS AMENDED ON 02/05/2015
Gwrthrychau elusennol
I) TO PRIMARILY, BUT NOT EXCLUSIVELY ASSIST IN THE RELIEF OF WOMEN AND THEIR CHILDREN FROM MINORITY ETHNIC GROUPS WHO HAVE OR ARE SUFFERING OR WHO ARE AT RISK OF SUFFERING DOMESTIC ABUSE. II) TO PROMOTE GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT RACIAL GROUPS BY ENDEAVOURING TO RAISE LEVELS OF TOLERANCE THROUGH EDUCATION, ART AND CULTURE. III) TO RELIEVE POVERTY AMONG WOMEN AND CHILDREN IN AFRICA IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE PROVISION OD SUPPORT, EDUCATION AND BY SUCH OTHER CHARITABLE MEANS AS THE EXECUTIVE COMMITTEE THINK FIT.
Maes buddion
AFRICA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window