ONE PERCENT SCHEME

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ONE PERCENT SCHEME IS A CHARITY WHICH POOLS MEMBERS DONATIONS AND SHARES THIS MONEY BETWEEN 4 SMALL CHARITIES. THESE ARE CHOSEN BY IT'S MEMBERS IN AN ANNUAL ELECTION. OPS WORKS TO RAISE AWARENESS OF THE CHARITIES IT SUPPORTS AND THE ISSUES THEY FACE. WE BELIEVE THAT MONEY CAN BE GIVEN MORE EFFECTIVELY AND SUSTAINABLY WHEN THERE IS A STONG LINK BETWEEN DONORS AND BENEFICIARIES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Bryste
- India
- Sri Lanka
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNA RAY | Cadeirydd | 03 March 2013 |
|
|
||||
Stephen Frost | Ymddiriedolwr | 25 February 2017 |
|
|||||
Mark Frost | Ymddiriedolwr | 19 May 2014 |
|
|||||
Emma Frost | Ymddiriedolwr | 19 May 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.28k | £14.21k | £16.46k | £15.07k | £20.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.69k | £14.33k | £15.62k | £15.38k | £17.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20/05/2006 AS AMENDED ON 06/08/2006 AS AMENDED ON 23/09/2011
Gwrthrychau elusennol
(1) THE RELIEF OF POVERTY (2.) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION (3.) THE RELIEF OF THE PHYSICALLY OR MENTALLY DISABLED IN ORDER TO HELP MEET THEIR NEEDS (4.) THE RELIEF OF POVERTY AND FINANCIAL HARDSHIP (5.) THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT (6.) THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH (7.) THE PRESERVATION AND CONSERVATION OF THE ENVIRONMENT THESE OBJECTS SHALL BE FURTHERED BY SUPPORTING INITIATIVES THAT ARE APPROVED BY THE MEMBERSHIP OF THE CHARITY BY PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE, HUMAN RESOURCES OR OTHER SUCH ASSISTANCE AS SEEN NECESSARY.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
48 Holmes Hill Road
BRISTOL
BS5 7JS
- Ffôn:
- 07833376279
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window