OXFORDSHIRE OLDER CHINESE PEOPLE CENTRE (HAPPY PLACE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Weekly meeting with activities including singing, keep fit exercise, reading, health talk, lunch, befriending.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 29 Tachwedd 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUK SANG TSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KWAI WONG CHEUNG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TUNG WAH CHUNG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TAK WING CHAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.56k | £5.38k | £2.36k | £4.14k | £4.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.18k | £3.22k | £3.72k | £5.48k | £4.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Hydref 2024 | 244 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 MAY 2006 AS AMENDED 6 NOVEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF CHINESE OLDER PEOPLE AND THEIR CARERS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE WHO ARE DISABLED, IMMOBILE, IN ILL-HEALTH OR THOSE WHO HAVE DIFFICULTIES COMMUNICATING DUE TO THEIR LANGUAGE BARRIER BY: A LIAISING WITH OLDER PEOPLE TO PROMOTE FRIENDSHIP AND UNITY IN ORDER TO REDUCE ISOLATION CAUSED BY LANGUAGE AND CULTURAL BARRIERS; B ORGANISING RECREATIONAL ACTIVITIES AND HEALTH TALKS IN ORDER TO PROMOTE HEALTHY LIVING AND TO DEFER OR PREVENT THE ONSET OF DISABLING CONDITIONS IN OLDER CHINESE PEOPLE; C INVOLVING OLDER CHINESE PEOPLE IN ORGANISING ACTIVITIES AND DECISION MAKING PROCESSES AND D ASSISTING OLDER CHINESE PEOPLE TO BECOME AWARE OF AND HAVE ACCESS TO INFORMATION OF SOCIAL SERVICES AND HEALTH CARE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, OXFORDSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WEST OXFORD COMMUNITY CENTRE
BOTLEY ROAD
OXFORD
OX2 0BT
- Ffôn:
- 07975 538718
- E-bost:
- oocpcandoisum@gmail.com
- Gwefan:
-
chineseinoxford.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window