Hanes ariannol THURROCK OPEN DOOR

Rhif yr elusen: 1125477
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £699.88k £699.50k £834.26k £549.29k £558.04k
Cyfanswm gwariant £584.33k £524.32k £616.88k £652.63k £633.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £176.60k £118.97k £351.62k £121.83k £131.27k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £34.50k £35.89k £36.64k £35.89k £45.48k
Incwm o roddion a chymynroddion £3.74k £2.06k £0 £1.75k £1.59k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £694.06k £696.82k £833.53k £537.56k £538.17k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.99k £0 £0 £6.69k £17.27k
Incwm - Arall £82 £619 £728 £3.28k £1.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £584.33k £524.32k £616.88k £652.63k £633.29k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £7.65k £5.69k £8.66k £6.97k £8.60k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0