ymddiriedolwyr WARDOUR ROMAN CATHOLIC CEMETERY
Rhif yr elusen: 1127156
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Father Jonathan Creer | Cadeirydd | 03 November 2023 |
|
|
||||
Lysander Wolf | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Father Robert Miller | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Anthony Connolly Mr | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|||||
Patricia Coopman | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|
||||
Adele Cordle | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|
||||
Alan MacDermot | Ymddiriedolwr | 01 March 2013 |
|
|
||||
JAMES MICHAEL RYAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FELICITY JANE MACSWINEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD ARUNDELL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.