ymddiriedolwyr THE OXFORD CENTRE FOR BUDDHIST STUDIES
Rhif yr elusen: 1114960
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Michael Mowat Shaw | Cadeirydd | 17 March 2020 |
|
|
||||
Dr Justin Otzen Meiland | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Professor Ramesh Babubhai Kapadia | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Dr Roger Farmer | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Dr Jonathan Bernard Katz | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
PROF DAVID NICHOLAS GELLNER | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
Dr Tony Morris | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|
||||
PROFESSOR R F GOMBRICH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
VENERABLE KHAMMAI DHAMMASAMI | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.