FLUXUS ART PROJECTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fluxus Art Projects is a Franco-British charity dedicated to supporting emerging visual artists and curators from both France and the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Ffrainc
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 31 Awst 2006: Cofrestrwyd
- PARIS CALLING LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helene Nguyen Ban | Cadeirydd | 23 May 2022 |
|
|
||||||||||
Coline Milliard | Ymddiriedolwr | 16 December 2024 |
|
|
||||||||||
James Lingwood | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|||||||||||
Eva Langret | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|||||||||||
Maxime Hennequet | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||||||||
Laurent Louis Volker Issaurat | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|
||||||||||
Anne Arianne Pierre D'ALBIS GANEM | Ymddiriedolwr | 12 May 2016 |
|
|
||||||||||
Veronique Marie Francoise Paule Nic Parke | Ymddiriedolwr | 12 May 2016 |
|
|
||||||||||
Elisabeth Ruth Carey-Thomas | Ymddiriedolwr | 01 June 2010 |
|
|
||||||||||
JEAN-CONRAD LEMAITRE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
RICHARD FAIRBAIRN | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £105.05k | £146.53k | £100.66k | £145.82k | £114.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £84.84k | £108.66k | £94.98k | £124.90k | £190.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 30 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 30 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 22 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 22 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 21 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 21 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11/05/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/12/2008 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 13/01/2015
Gwrthrychau elusennol
(1)TO CARRY ON ALL OR ANY OF THE BUSINESS OF PROMOTERS AND THE PROMOTION OF CHARITIES, CHARITABLE CAUSES AND PROFESSIONS OF ANY AND EVERY DESCRIPTION, TO ACT AS CONSULTANTS, PROMOTERS AND ORGANISERS OF SOCIAL, RELIGIOUS, EDUCATIONAL, SPORTING AND SCIENTIFIC ACTIVITIES, ART AND COMMERCE AND ANYTHING INCIDENTAL OR CONDUCIVE TO ANY OF THE ABOVE. (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF ALL FORMS OF CONTEMPORARY ART. (3) TO PROMOTE ALL FORMS OF CONTEMPORARY ART FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY PROVIDING SUPPORT ASSISTANCE AND MAINTENANCE FOR ALL ARTISTIC VENUES
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The French Embassy
Cultural Department
23 Cromwell Road
London
SW7 2EL
- Ffôn:
- 0207 0731 342
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window