Hanes ariannol PROGERIA UK

Rhif yr elusen: 1115846
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 26/02/2012 26/02/2013 26/02/2014 26/02/2015 26/02/2016
Cyfanswm Incwm Gros £9.26k £12.10k £24.96k £1.88k £504
Cyfanswm gwariant £1.35k £4.95k £28.74k £7.11k £2.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A