Hanes ariannol RICHMOND PSYCHOSOCIAL FOUNDATION INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1116206
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £378.94k £327.53k £470.25k £483.19k £514.72k
Cyfanswm gwariant £330.09k £389.60k £397.99k £382.36k £448.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £290.29k N/A £483.19k £514.72k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £13.79k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £514.72k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £448.40k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £15.17k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0