Hanes ariannol CARTERTON DAY CENTRE FOR THE ELDERLY LTD
Rhif yr elusen: 1116592
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.13k | £24.63k | £23.99k | £22.25k | £26.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.82k | £26.75k | £29.47k | £11.37k | £18.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £10.00k | N/A | N/A | £6.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.08k | N/A | £10.00k | £20.00k | £20.30k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.