Hanes ariannol EAST YORKSHIRE RIVERS TRUST
Rhif yr elusen: 1115043
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.32k | £59.02k | £28.47k | £52.75k | £166.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.67k | £67.56k | £35.06k | £47.64k | £140.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £24.00k | £150.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.