Hanes ariannol COMMUNITIES FIRST FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1117143
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £143.96k | £180.20k | £342.57k | £461.94k | £314.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £142.13k | £158.75k | £328.12k | £440.28k | £353.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £45.34k | £20.00k | £53.12k | £37.13k | £40.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £45.34k | N/A | £8.95k | £128.15k | £182.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.