Hanes ariannol Norfolk and Waveney Mind

Rhif yr elusen: 1118449
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.80m £9.19m £11.55m £14.22m £15.02m
Cyfanswm gwariant £5.81m £9.40m £10.85m £12.91m £15.45m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £472.05k £769.88k £875.25k £862.12k £365.77k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £12.12k £1.25k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £356.88k £298.12k £318.20k £386.29k £309.88k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £54.43k £67.67k £83.47k £182.13k £284.57k
Incwm - Weithgareddau elusennol £5.39m £8.82m £11.15m £13.64m £14.31m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £7.71k £214 £87 £2.50k £112.42k
Incwm - Arall £0 £12.12k £1.62k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £19.67k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.58m £9.21m £10.63m £12.49m £14.76m
Gwariant - Ar godi arian £223.58k £193.02k £214.36k £423.70k £695.21k
Gwariant - Llywodraethu £0 £40.91k £43.56k £74.71k £59.78k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0