Hanes ariannol DEDDINGTON VILLAGE NURSERY LTD

Rhif yr elusen: 1117963
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £43.97k £53.85k £73.21k £78.06k £89.82k
Cyfanswm gwariant £51.67k £59.74k £79.11k £90.31k £106.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £37.19k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.96k N/A N/A £36.01k £695