THE RICHARD BURNS FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Foundation has raised money at various motor sport events and has made donations to charities which focus on enhancing the lives of children and young people who are suffering from serious disability or illness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 25 Medi 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1173285 SPINAL TRACK
- 10 Gorffennaf 2006: Cofrestrwyd
- 25 Medi 2019: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2014 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £205.11k | £33.03k | £128.25k | £136.51k | £107.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £117.51k | £89.99k | £141.71k | £144.55k | £187.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 28 Mehefin 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | 28 Mehefin 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 09 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | 09 Hydref 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 13 Hydref 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | 13 Hydref 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15 JUNE 2006
Gwrthrychau elusennol
1 TO RELIEVE SICKNESS AND PRESERVE THE HEALTH OF PEOPLE SUFFERING FROM LIFE THREATENING ILLNESS OR SERIOUS INJURY; 2 TO ASSIST IN THE TREATMENT AND CARE OF PERSONS SUFFERING FROM LIFE THREATENING OR SERIOUS MENTAL OR PHYSICAL ILLNESS OR INJURY BY THE PROVISION OF GOODS OR SERVICES NOT OTHERWISE AVAILABLE FROM THE STATUTORY AUTHORITIES AND BY THE PROVISION OF RECREATION AND REHABILITATION; 3 TO PROVIDE SUPPORT TO THE FAMILIES OF PERSONS SUFFERING FROM LIFE THREATENING ILLNESS AND SERIOUS INJURY WITH PARTICULAR REGARD TO THOSE INVOLVED IN MOTOR SPORT; 4 TO PROMOTE AND AID RESEARCH INTO THE CAUSES AND PREVENTION OF LIFE THREATENING ILLNESS AND SERIOUS INJURY WITH PARTICULAR REGARD TO THOSE INVOLVED IN MOTOR SPORT.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL AND OVERSEAS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window