RAVIDASSIA COMMUNITY CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To meet the social and cultural needs of the local community To improve the quality of life of users of the Centre To actively support local groups from all cultures, and provide a base for their activities To support the relief of poverty To support the advancement of eduction To encourage integration To support Ravidassia principles of equality, justice, social freedom and charity
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 19 Gorffennaf 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHAN LAL TOORA | Cadeirydd |
|
|
|||||
Manoj Kalair | Ymddiriedolwr | 07 February 2025 |
|
|
||||
Vijai Mehar | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|
||||
Sangeeta Mehar | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|
||||
Prianka Sidhu | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|
||||
Meena Kamal | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|
||||
SHEILA DEVI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR MAK MANN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LEHMBER CHAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VIJAI MEHAR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr RAJ CHAND | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SITA SIDHU | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TEJ KAUR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VIDYA MANN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RAJINDER KUMAR PAWAR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.81k | £31.24k | £21.78k | £21.08k | £35.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.24k | £21.64k | £25.37k | £15.18k | £32.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £907 | £25.00k | N/A | £3.40k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 JUNE 2006.
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE CARRYING ON OF COMMUNITY CENTRE AND THE DOING OF ALL SUCH THINGS AS ARE INCIDENTAL OR CONDUCIVE TO THE ATTAINMENT OF THAT OBJECT. 3.2 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; 3.3 THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS; 3.4 THE PROVISION OF RECREATIONAL AND OTHER LEISURE TIME ACTIVITIES IN THE NORTH HERTFORDSHIRE AREA, IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, AND IN ORDER TO IMPROVE QUALITY OF LIFE; 3.5 THE ADVANCEMENT OF RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS OF SRI GURU RAVIDIDASS JI.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE, HERTFORDSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RAVIDASSIA COMMUNITY CENTRE
2-4 KNOWL PIECE
WILBURY WAY
HITCHIN
SG4 0TY
- Ffôn:
- 01462442877
- E-bost:
- Ravidassia.n-herts@uwclub.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window