Ymddiriedolwyr LONDON FUNDERS
Rhif yr elusen: 1116201

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenny North | Cadeirydd | 27 November 2024 |
|
|
||||
Jessica Marie Leech | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|
||||
Shahnaz LeShaun Biggs | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Simon David Latham | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Dr Lynne Guyton | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Susan Andrea Barry | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Emma Louise Corrigan | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Tunde Olayinka | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Dominic Stephen Briant | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Shabana Aslam | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Ugochukwu Kodilinye Chiedozie Ikokwu | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Edith Galliers | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Sara Kathryn Cooney | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
Sally Rebecca Dickinson | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Yolande Catherine Burgess | Ymddiriedolwr | 18 December 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.