Hanes ariannol THAMES CHASE TRUST
Rhif yr elusen: 1115627
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £858.44k | £803.66k | £855.67k | £937.58k | £763.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £597.16k | £798.88k | £677.09k | £888.39k | £737.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £87.43k | £286.00k | £257.20k | £279.44k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £626.69k | £428.62k | £350.78k | £377.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £856.84k | £175.60k | £427.05k | £586.71k | £379.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.60k | £1.37k | £272 | £98 | £6.67k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £307.91k | £330.18k | £253.20k | £401.35k | £439.31k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £289.25k | £468.69k | £422.95k | £485.97k | £297.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £903 | £940 | £1.07k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £940 | £1.07k | £1.16k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.