Hanes ariannol LUMINAR (BARNSLEY)

Rhif yr elusen: 1117989
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/05/2019
Cyfanswm Incwm Gros £128.76k £154.50k £164.17k £134.66k £811
Cyfanswm gwariant £109.31k £154.82k £154.54k £150.92k £56.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A