THE LAUREL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ACTIVITIES INCLUDE GRANT MAKING TO PROMOTE ACTION RESEARCH, INNOVATION AND EVIDENCE-BASED DEVELOPMENTS WHICH IMPROVE TEACHING, LEARNING AND LEADERSHIP BY DEVELOPING COLLABORATIVE PARTNERSHIPS OF SCHOOLS AND OTHER PROVIDERS FOR CHILDREN UP TO 11 YEARS OLD IN MULTIPLY DEPRIVED COMMUNITIES, INCLUDING SPECIAL SCHOOLS AND EARLY YEARS PROVIDERS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 2006: Cofrestrwyd
- SOUTHERN EDUCATIONAL LEADERSHIP TRUST (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bill Goddard | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Sally Margaret Jarvis | Ymddiriedolwr | 09 December 2024 |
|
|
||||
Nilesh Pandya | Ymddiriedolwr | 09 December 2024 |
|
|||||
John Christian Kingsley Redman | Ymddiriedolwr | 09 December 2024 |
|
|
||||
Laleh Laverick | Ymddiriedolwr | 09 December 2024 |
|
|
||||
Dr Stephen Peter Hampson | Ymddiriedolwr | 09 December 2024 |
|
|
||||
Dr David Stuart McPhail | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Tomas Thurogood-Hyde | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Matthew David Tiplin | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Philippa Jane Bull | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Dr Stephen Anthony Albone | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|||||
Rose Grace Durban | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.44k | £65.65k | £56.35k | £53.26k | £50.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £265.97k | £319.91k | £212.61k | £106.04k | £387.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 24 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 24 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 07 Mehefin 2023 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 11 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 11 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07 APR 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 OCT 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25 MAR 2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03 FEB 2014 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 03 OCT 2016 as amended on 26 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
3. THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, IN PARTICULAR (WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY) BY PROMOTING, IMPROVING AND DEVELOPING EDUCATIONAL LEADERSHIP IN SCHOOLS, LOCAL EDUCATION AUTHORITIES AND OTHER ORGANISATIONS SUPPORTING OR PROVIDING EDUCATION REGIONALLY, NATIONALLY AND INTERNATIONALLY.
Maes buddion
NATIONALLY AND INTERNATIONALLY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE LAUREL TRUST
C/O STONE KING
BOUNDARY HOUSE
91 CHARTERHOUSE STREET
LONDON
EC1M 6HR
- Ffôn:
- 07960 684014
- E-bost:
- maggie.roger@laureltrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window