HEALING HANDS TO MATARA
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide grants to assist in the provision of housing, education etc to the women and children who live near Matara, Sri Lanka
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Sri Lanka
Llywodraethu
- 11 Hydref 2006: Cofrestrwyd
- 20 Ionawr 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 30/06/2013 | 30/06/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.44k | £9.16k | £6.69k | £8.64k | £126 | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.97k | £7.59k | £8.35k | £10.98k | £752 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2014 | 12 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2013 | 27 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2012 | 15 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2011 | 10 Mawrth 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 21 AUGUST 2006.
Gwrthrychau elusennol
* THE RELIEF OF POVERTY HARDSHIP AND DISTRESS OF ADULTS (IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY WOMEN) AND CHILDREN IN MATARA SRI LANKA AND THE SURROUNDING AREA. * TO ADVANCE THE EDUCATION OF ADULTS (IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY WOMEN) AND CHILDREN IN MATARA SRI LANKA AND THE SURROUNDING AREA.
Maes buddion
MATARA SRI LANKA AND THE SURROUNDING AREA.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window