CROSSROADS RETREATS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Running retreats for different categories of people including: those at a crossroads in their lives and young people
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 01 Mawrth 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Blakeley | Cadeirydd |
|
|
|||||
MARY CICELY FLORENCE MONFRIES | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|||||
Karen Sheila Stefanyszyn | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|||||
Hilary Marsden Nickell | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.25k | £11.37k | £16.00k | £12.59k | £19.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.38k | £12.02k | £16.44k | £11.87k | £21.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 02 Ionawr 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 09 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 13 Ionawr 2021 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 FEBRUARY 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 31 JANUARY 2007.
Gwrthrychau elusennol
I) TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE WHO HAVE BEEN INVOLVED WITH CAREER CHANGES AS A RESULT OF CIRCUMSTANCES SUCH AS ILLNESS, BEREAVEMENT OR REDUNDANCY AND YOUNG PEOPLE MOVING FROM EDUCATION INTO WORK BY THE PROVISION OF EDUCATIONAL FACILITIES; II) THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT IN SUCH WAYS A MAY BE THOUGHT FIT, INCLUDING THE PROVISION OF COUNSELLING; III) TO RELIEVE THE CHARITABLE NEEDS OF YOUNG PEOPLE WHO ARE VICTIMS OF DRUG AND OTHER FORMS OF TROUBLE, CATASTROPHE OR ABUSE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH EDUCATION; AND IV) TO SUPPORT SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE DIRECTORS MAY FROM TIME TO TIME IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Marks Church
Alma Lane
FARNHAM
Surrey
GU9 0LT
- Ffôn:
- 07964379234
- E-bost:
- info@crossroadsretreats.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window