HAMPSHIRE COALITION OF DISABLED PEOPLE LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CAMPAIGNING ORGANISATION FOR THE RIGHTS OF DISABLED PEOPLE IN HAMPSHIRE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Hampshire
Llywodraethu
- 18 Gorffennaf 2006: Cofrestrwyd
- 25 Mehefin 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £246.26k | £12.06k | £177.24k | £31.14k | £15.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £315.73k | £97.84k | £241.82k | £74.58k | £25.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 14 Mehefin 2012 | 135 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 23 Mawrth 2011 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 26 Ebrill 2010 | 85 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 26 Ebrill 2010 | 85 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5 DECEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF DISABLED PEOPLE AND IN PARTICULAR: A TO PROMOTE THE ACTIVE PARTICIPATION OF DISABLED PEOPLE IN SECURING THE NECESSARY FACILITIES AND SUPPORT TO ENSURE MAXIMUM CHOICE THROUGH FULL INCLUSION INTO ALL ASPECTS OF SOCIETY. B TO REPRESENT DISABLED PEOPLE IN HAMPSHIRE FROM ALL WALKS OF LIFE, ALL POLITICAL PERSUASIONS AND ALL VIEWPOINTS WITHOUT BIAS AND MAKE EVERY EFFORT TO ENSURE A FAIR CONSIDERATION OF ALL DISABLED MEMBERS, THEIR VIEWS AND THEIR ASPIRATIONS ON A NON-PART POLITICAL AND NON-SECTARIAN BASIS.
Maes buddion
HAMPSHIRE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window