THE FRIENDS OF ST NICHOLAS CHURCH DEREHAM

Rhif yr elusen: 1115389
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To advance the Christian religion by the restoration, preservation, repair, maintenance, improvement and beautification of the Parish Church of St Nicholas Dereham in the Diocese of Norwich, and of the monuments, fittings, fixtures, stained glass, furniture, ornaments and chattels in the Church and Churchyard belonging to the Church.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £650
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Gorffennaf 2006: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev PAUL CUBITT Cadeirydd 24 August 2020
CHARITY OF THOMAS BULLOCK
Derbyniwyd: Ar amser
NORTH BRECKLAND YOUTH FOR CHRIST
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH ESTATE AND HEADBOROUGH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
EAST DEREHAM EDUCATIONAL CHARITY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 541 diwrnod
David Song Ymddiriedolwr 06 April 2024
Dim ar gofnod
Susan Irenie Quinnell Ymddiriedolwr 06 April 2024
Dim ar gofnod
MARION JOAN MORGAN Ymddiriedolwr 20 July 2022
EAST DEREHAM EDUCATIONAL CHARITY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 541 diwrnod
THE NORTH ELMHAM YOUTH AND COMMUNITY DEVELOPMENT TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST NICHOLAS, DEREHAM
Derbyniwyd: Ar amser
SHEILA HANMER Ymddiriedolwr 20 July 2022
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST NICHOLAS, DEREHAM
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH ESTATE AND HEADBOROUGH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15 £15 £15 £0 £650
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 19 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 09 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 21 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 21 Gorffennaf 2022 171 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 21 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Church House
Church Street
DEREHAM
Norfolk
NR19 1DN
Ffôn:
01362693143
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael