MICKLEFIELD MATTERS LTD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Due to a successful Lottery bid in partnership with Bucks County Council, the council resumed responsibility for the Library and construction of the New Building. Micklefield Matters will be wound up as County will be responsible the new facility.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 03 Hydref 2006: Cofrestrwyd
- 07 Mai 2010: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- MICKLEFIELD MATTERS (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.53k | £293 | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.97k | £2.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 03 Medi 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 29 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 31 MAY 2006 AS AMENDED ON 28 JULY 2006
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN MICKLEFIELD, RYEMEAD AND TOTTERIDGE PRIMARILY (BUT NOT EXCLUSIVELY) BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A LIBRARY FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC AND THE PROVISION, FOR RESEARCH AND EDUCATION OF BOOKS AND INFORMATION CARRIED BY OTHER ELECTRONIC MEANS OR OTHER NON-PAPER MEDIA
Maes buddion
MICKLEFIELD, RYEMEAD AND TOTTERRIDGE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window