ymddiriedolwyr HALTON TENNIS CENTRE
Rhif yr elusen: 1115040
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN WALKER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Wing Commander Elizabeth Anne Price | Ymddiriedolwr | 22 June 2020 |
|
|
||||
David Mark Campion | Ymddiriedolwr | 15 January 2018 |
|
|||||
CHRIS DUFFIN | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|
||||
Robert John Pain | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|
||||
Gillian Roe | Ymddiriedolwr | 20 October 2014 |
|
|
||||
DAMIAN GANGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.