Hanes ariannol MEDIATION +
Rhif yr elusen: 1116072
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.05k | £66.18k | £63.93k | £80.00k | £79.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.91k | £55.77k | £61.37k | £56.85k | £66.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.50k | N/A | £3.52k | £7.80k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.60k | £1.75k | £6.20k | £37.37k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.