THE TIANA HONEY WATSON CHARITABLE TRUST FUND FOR CHILDRENS' RARE DISEASES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the Fund are to relieve the needs of children who suffer with mitochondrial disease and other metabolic diseases and disorders and their families and to raise awareness of such conditions and the promotion of research into the cause and treatment of mitochondrial disease and other metabolic diseases and disorders on terms that the useful results of such research are published.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2019
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Medi 2006: Cofrestrwyd
- TCHARMED (Enw gwaith)
- THE TIANA HONEY WATSON CHARITABLE TRUST FUND (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN WATSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Neil Wormsley | Ymddiriedolwr | 05 January 2021 |
|
|
||||
Candice Watson | Ymddiriedolwr | 27 January 2014 |
|
|
||||
STEVE JAKES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.24k | £1.14k | £189 | £1.03k | £263 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.89k | £4.46k | £431 | £1.81k | £308 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 297 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 297 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 663 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 663 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1028 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1028 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1393 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1393 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 09 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 17 JULY 2006
Gwrthrychau elusennol
1) TO RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN WHO SUFFER WITH MITOCHONDRIAL DISEASE AND OTHER METABOLIC DISEASES AND DISORDERS AND THEIR FAMILIES AND TO RAISE AWARENESS OF SUCH CONDITIONS. 2) THE PROMOTION OF RESEARCH INTO THE CAUSES AND TREATMENT OF MITOCHONORIAL DISEASE AND OTHER METABOLIC DISEASES AND DISORDERS ON TERMS THAT THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH ARE PUBLISHED.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Old Brickfield Cottages
Broad Platt
Rotherfield Greys
Henley-on-Thames
RG9 4PB
- Ffôn:
- 07768750048
- E-bost:
- mitohelp@tcharmed.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window