Ymddiriedolwyr ASTON CLINTON U3A
Rhif yr elusen: 1115424

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freda Richardson | Cadeirydd | 20 February 2024 |
|
|
||||
Peter Sharp | Ymddiriedolwr | 18 February 2025 |
|
|
||||
Anthony Attwood | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Linda Hodges | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Susan Liles | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Roger Colebrook | Ymddiriedolwr | 16 February 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Crocker | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
||||
Claire Castle | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
||||
Pete Shaw | Ymddiriedolwr | 17 February 2015 |
|
|
||||
CHRISTINA BURROWS | Ymddiriedolwr | 29 March 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.