THE GAVI FUND AFFILIATE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The GAVI Fund Affiliate's primary activities are: (1) to enter into grant agreements with sovereign governments and to assign these grants to IFFIm to enable IFFIm to raise accelerated funds for GAVI vaccination programmes, (2) to consider, and if appropriate approve for funding, GAVI programmes, and (3) to request funding from IFFIm and then channel funds for disbursement to GAVI programmes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2012
Cyfanswm incwm:
£246,615,661
Roddion a chymynroddion | £246.31m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £302.66k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£251,933,125
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £251.25m | |
Arall | £0 |
-£333 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £683.88k | |
Gwariant elusennol | £251.25m |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Affganistan
- Bangladesh
- Benin
- Burkina Faso
- Bwrwndi
- Byrma
- Cambodia
- Camerwn
- Cenia
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- De Corea
- Djibouti
- Eritrea
- Ethiopia
- Fiet-nam
- Gaiana
- Ghana
- Guiné-bissau
- Guinée
- Gweriniaeth Canol Affrica
- Gweriniaeth De Swdan
- Haiti
- India
- Kyrgyzstan
- Laos
- Lesotho
- Liberia
- Madagasgar
- Malawi
- Mali
- Mauritania
- Mosambic
- Nepal
- Nicaragwa
- Niger
- Nigeria
- Pakistan
- Papua Guinea Newydd
- Rwanda
- São Tomé A Príncipe
- Senegal
- Sierra Leone
- Somalia
- Sri Lanka
- Tajikistan
- Tanzania
- Tchad
- Togo
- Tomor-leste
- Uganda
- Uzbekistan
- Y Comoros
- Yemen
- Y Gambia
- Ynysoedd Solomon
- Y Swdan
- Y Traeth Ifori
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 13 Gorffennaf 2006: Cofrestrwyd
- 30 Ebrill 2014: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £185.09m | £458.73m | £520.25m | £215.29m | £246.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £248.52m | £396.55m | £557.41m | £220.33m | £251.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £180.91m | £458.12m | £519.74m | £214.95m | £246.31m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.18m | £606.99k | £510.79k | £335.95k | £302.66k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £247.82m | £395.02m | £555.94m | £219.28m | £251.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £688.28k | £1.38m | £1.47m | £1.04m | £683.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £237.10m | £380.14m | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £241.74m | £463.05m | £471.54m | £440.25m | £513.32m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £165.38m | £332.79m | £374.56m | £348.40m | £430.74m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 18 Hydref 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | 17 Hydref 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 18 Hydref 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | 18 Hydref 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 05 Hydref 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | 20 Medi 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26 MAY 2006 AS AMENDED 10 NOVEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE SICKNESS AND PROMOTE, PROTECT AND PRESERVE GOOD HEALTH IN DEVELOPING COUNTRIES BY THE PROVISION OF FUNDING, MEDICINES AND OTHER EQUIPMENT, FACILITIES AND SERVICES (EITHER ALONE OR IN PARTNERSHIP WITH OTHERS) FOR IMMUNISATION PROJECTS. "IMMUNISATION PROJECTS" MEANS: (I) STRENGTHENING ROUTINE IMMUNISATION SERVICES AS PART OF OVERALL HEALTH SECTOR DEVELOPMENT; OR (II) SUPPORTING INCREASED USE OF UNDER-USED VACCINES; OR (III) ACCELERATING DEVELOPMENT OF AND ACCESS TO NEW PRIORITY VACCINES AND IMMUNISATION-RELATED TECHNOLOGIES.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE WORLDWIDE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window