CHRIST APOSTOLIC CHURCH NEW TESTAMENT ASSEMBLY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious Activities Advancement of Education Relieving of Poverty Creating of Awareness Advice and Counselling Helping other Charities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bedford
- Dinas Portsmouth
- Luton
- Milton Keynes
- Sandwell
- Swydd Northampton
- Canada
- Ireland
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
Llywodraethu
- 07 Awst 2006: Cofrestrwyd
- CACNTA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVEREND STEPHEN OLADIPUPO OLUWASOLA | Cadeirydd |
|
|
|||||
DCN OLORUNFEMI SUNDAY OPOOLA | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
DCN ALEXANDER EJIT JONATHAN | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Dcn ADESOJI AMOS ADEKANLE | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
ABIODUN HEZEKIAH OLUWASOLA | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
REVEREND EZEKIEL ADE ADEOSUN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £115.95k | £205.65k | £279.83k | £429.88k | £446.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £115.91k | £205.43k | £277.05k | £427.91k | £445.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.88k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Tachwedd 2022 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Tachwedd 2022 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Tachwedd 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Tachwedd 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 FEBRUARY 2006 AS AMENDED 26 JULY 2006
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN ACCORDANCE WITH TENETS AND BELIEF OF CHRIST APOSTOLIC CHURCH BY PROPAGATING THE GOSPEL OF JESUS CHRIST AND PROCLAIMING THE KINGDOM OF GOD (2) TO ADVANCE EDUCATION WITH CHRISTIAN PRINCIPLES (3) TO RELIEVE POVERTY
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Third Floor
28-30 Victoria Street
LUTON
- Ffôn:
- 07908247460
- E-bost:
- cacntaluton@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
cacnta.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window