Ymddiriedolwyr JET JOBS EDUCATION AND TRAINING

Rhif yr elusen: 1117026
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ross Stephen WALDIE Cadeirydd 22 November 2021
Dim ar gofnod
Justine Claire King Ymddiriedolwr 29 November 2022
Dim ar gofnod
Dr Manish Shukla Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Sean Nairn Ymddiriedolwr 22 March 2022
Dim ar gofnod
Hardus le Cornu du Plessis Ymddiriedolwr 15 December 2020
Dim ar gofnod