Ymddiriedolwyr Home-Start Bristol and South Gloucestershire
Rhif yr elusen: 1116207

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayne Storey | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||
Marcus Roberts | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||
Fiona Fletcher | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
Essi Pentti | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
David Leech | Ymddiriedolwr | 07 June 2024 |
|
|
||||
Anthony Pachon | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Kate Oliver | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
Catherine Potter | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Rita Deegan | Ymddiriedolwr | 22 October 2014 |
|
|
||||
Trevor Leonard | Ymddiriedolwr | 19 December 2013 |
|
|
||||
LINDA DIANA HUNTER | Ymddiriedolwr | 19 December 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.