Hanes ariannol TENERIFE EDUCATIONAL TOURS FOR INFIRM AND DISADVANTAGED CHILDREN

Rhif yr elusen: 1116066
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009 30/06/2010 30/06/2011
Cyfanswm Incwm Gros £8.28k £4.42k £2.53k £935 £299
Cyfanswm gwariant £7.98k £2.35k £4.81k £675 £82
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A