Hanes ariannol MARESFIELD LAWN TENNIS CLUB

Rhif yr elusen: 1116960
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £16.90k £22.86k £17.24k £20.75k £24.92k
Cyfanswm gwariant £11.12k £9.83k £16.90k £17.06k £13.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £8.50k N/A N/A N/A N/A