Hanes ariannol THE WORKING CLASS MOVEMENT LIBRARY

Rhif yr elusen: 1115731
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £148.75k £233.38k £159.11k £352.02k £245.83k
Cyfanswm gwariant £337.13k £145.48k £138.47k £186.84k £218.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k £25.00k £25.00k £25.00k £25.00k