Hanes ariannol SOMERSET ACTIVITY AND SPORTS PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1118900
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.13m | £1.30m | £1.12m | £1.85m | £2.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.09m | £1.21m | £980.30k | £1.65m | £2.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £644.46k | N/A | N/A | £325.39k | £220.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £332.85k | £678.76k | £881.34k | £1.23m | £1.24m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £133.42k | £289.60k | £359.80k | £670.52k | £885.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £995.00k | £1.01m | £755.18k | £1.18m | £1.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.23k | £3.73k | £2.93k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.09m | £1.21m | £980.30k | £1.65m | £2.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.90k | £26.52k | £6.94k | £7.46k | £11.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.