Hanes ariannol HORSHAM MATTERS LIMITED
Rhif yr elusen: 1116253
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £697.86k | £438.12k | £664.67k | £584.53k | £677.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £686.72k | £416.75k | £553.66k | £563.44k | £605.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £56.00k | £33.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £110.00k | £64.20k | £66.31k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £109.19k | N/A | £226.91k | £168.63k | £233.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £329.28k | N/A | £120.06k | £183.91k | £177.83k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £252.20k | N/A | £313.92k | £230.48k | £262.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £639 | N/A | £590 | £304 | £2.72k | |
|
Incwm - Arall | £6.54k | N/A | £3.20k | £1.20k | £821 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £385.87k | N/A | £315.54k | £302.52k | £343.24k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £300.85k | N/A | £238.12k | £260.92k | £261.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.60k | N/A | £6.48k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.