Hanes ariannol THE RADLETT LAWN TENNIS AND SQUASH CLUB

Rhif yr elusen: 1117605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £311.10k £314.79k £408.19k £436.33k £452.83k
Cyfanswm gwariant £284.11k £249.01k £305.07k £384.43k £392.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £27.00k £23.04k N/A N/A