Hanes ariannol ASPIRE COMMUNITY ENTERPRISE (SHEFFIELD) LIMITED
Rhif yr elusen: 1116421
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £123.86k | £145.36k | £197.87k | £184.62k | £273.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £115.88k | £130.46k | £178.82k | £191.87k | £237.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £17.11k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | £10.00k | £1.96k | N/A | £6.75k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.