Hanes ariannol GREAT WILBRAHAM PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1116632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/11/2019 01/11/2020 01/11/2021 01/11/2022 01/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £13.58k £3.66k £14.85k £9.21k £17.88k
Cyfanswm gwariant £9.83k £5.41k £8.53k £15.46k £16.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A