Hanes ariannol DAUNTSEY'S SCHOOL
Rhif yr elusen: 1115638
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.11m | £18.16m | £18.87m | £21.92m | £23.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.18m | £17.60m | £19.16m | £21.32m | £22.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £736.65k | £203.45k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £212.27k | £796.24k | £368.20k | £95.79k | £733.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £53.96k | £41.63k | £15.24k | £68.68k | £312.81k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £18.80m | £17.26m | £18.43m | £21.70m | £22.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £10.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.40k | £21.42k | £18.85k | £21.49k | £58.79k | |
|
Incwm - Arall | £21.13k | £36.50k | £36.95k | £31.14k | £59.19k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £1.00k | £411.58k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.70m | £17.22m | £18.73m | £20.86m | £21.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £478.71k | £373.59k | £432.96k | £457.10k | £618.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £98.22k | £34.54k | £39.07k | £32.13k | £42.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.